Aurora Pro Patria 2001/2002
MiastoBusto Arsizio
Pełna nazwaAurora Pro Patria 1919
Zdrobnienie Pro Patria
Data założenia1919
Stadion Stadio Carlo Speroni
Oficjalna strona internetowahttp://www.propatria.it
Kadra Aurora Pro Patria 2001/2002
Bramkarze
Odszedł : 01/07/2002
Data ur. | 19/10/1967 |
Wiek | 34 lat |
Wzrost | 1m87 |
Waga | 81 kg |
Odszedł : 01/07/2008
Data ur. | 25/12/1979 |
Wiek | 22 lat |
Wzrost | 1m88 |
Waga | 94 kg |
Obrońcy
Odszedł : 30/08/2005
Data ur. | 20/01/1969 |
Wiek | 33 lat |
Wzrost | 1m93 |
Waga | 88 kg |
Pomocnicy
Odszedł : 01/07/2003
Data ur. | 27/10/1966 |
Wiek | 35 lat |
Wzrost | 1m76 |
Waga | 72 kg |
Odszedł : 01/07/2002
Data ur. | 14/10/1966 |
Wiek | 35 lat |
Wzrost | 1m71 |
Waga | 70 kg |
Odszedł : 11/07/2008
Data ur. | 31/05/1982 |
Wiek | 20 lat |
Wzrost | 1m77 |
Waga | 75 kg |
Odszedł : 01/07/2003
Data ur. | 01/12/1982 |
Wiek | 19 lat |
Wzrost | 1m83 |
Waga | 78 kg |
Odszedł : 01/07/2004
Data ur. | 23/04/1976 |
Wiek | 26 lat |
Wzrost | 1m77 |
Waga | 68 kg |
Odszedł : 01/01/2002
Data ur. | 13/07/1978 |
Wiek | 23 lat |
Wzrost | 1m70 |
Waga | 70 kg |
Napastnicy
Odszedł : 01/07/2003
Data ur. | 30/08/1971 |
Wiek | 30 lat |
Wzrost | 1m80 |
Waga | 75 kg |
Odszedł : 01/01/2004
Data ur. | 21/04/1970 |
Wiek | 32 lat |
Wzrost | 1m76 |
Waga | 71 kg |
Trener
Transfers: In
Zawodnicy przychodzący | |||||
01/07 | 01/07/2001 | G. Scienza | Castel di Sangro | ||
29/09 | 29/09/2001 | G. Romairone | Free | Wolny Transfer | |
01/01 | 01/01/2002 | Carlo Trezzi | Avellino |
Transfers: Out
Zawodnicy odchodzący | |||||
01/07 | 01/07/2001 | D. Fiorentini | Unknown | ||
01/01 | 01/01/2002 | F. Antonelli | Cosenza | ||
Zawodnicy kończący karierę | |||||
01/07 | 01/07/2001 | E. Lugheri | Retired | ||
Pracownicy odchodzący | |||||
02/02 | 02/02/2002 | G. Motta | Meda | Trener |
Komentarze