Caykur Rizespor 1977/1978
MiastoRize
Pełna nazwaÇaykur Rize Spor Kulübü
Zdrobnienie Rizespor
Data założenia1968
Oficjalna strona internetowahttps://www.caykurrizespor.org.tr
Kadra Caykur Rizespor 1977/1978
Pomocnicy
Odszedł : 01/07/1981
Data ur. | 02/03/1949 |
Wiek | 29 lat |
Napastnicy
Odszedł : 01/07/1979
Data ur. | 30/03/1948 |
Wiek | 30 lat |
Trener
Transfers: In
Zawodnicy przychodzący | |||||
01/07 | 01/07/1977 | K. Kahraman | Besiktas | ||
01/07 | 01/07/1977 | Türken Mehmet | Goztepe | ||
Pracownicy przychodzący | |||||
01/07 | 01/07/1977 | Aksel Gürsel | Orduspor | Trener |
Transfers: Out
Zawodnicy odchodzący | |||||
01/07 | 01/07/1972 | A. K. Denizci | Trabzonspor | ||
Zawodnicy kończący karierę | |||||
01/07 | 01/07/1972 | Ahmet Sahin | Retired |
Komentarze