Chievo Verona U-20 2016/2017
MiastoWerona
Pełna nazwaAC Chievo Verona
Zdrobnienie Chievo
Data założenia1929
Rok rozwiązania2021
Oficjalna strona internetowahttps://www.chievoverona.it
Kadra Chievo Verona U-20 2016/2017
Bramkarze
Odszedł : 16/08/2018
Data ur. | 08/08/1999 |
Wiek | 17 lat |
Wzrost | 1m86 |
Odszedł : 09/01/2017
Data ur. | 27/02/1999 |
Wiek | 18 lat |
Wzrost | 1m80 |
Obrońcy
Odszedł : 09/07/2018
Data ur. | 08/01/1998 |
Wiek | 19 lat |
Wzrost | 1m90 |
Odszedł : 25/08/2017
Data ur. | 02/10/1998 |
Wiek | 18 lat |
Wzrost | 1m88 |
Odszedł : 17/01/2018
Data ur. | 05/02/1998 |
Wiek | 19 lat |
Wzrost | 1m85 |
Odszedł : 01/08/2019
Data ur. | 20/04/1999 |
Wiek | 18 lat |
Wzrost | 1m87 |
Odszedł : 30/06/2017
Data ur. | 14/01/1999 |
Wiek | 18 lat |
Odszedł : 01/07/2019
Data ur. | 10/01/1998 |
Wiek | 19 lat |
Wzrost | 1m78 |
Waga | 68 kg |
Odszedł : 14/07/2017
Data ur. | 16/02/1998 |
Wiek | 19 lat |
Wzrost | 1m80 |
Pomocnicy
Odszedł : 19/07/2017
Data ur. | 10/07/1999 |
Wiek | 17 lat |
Odszedł : 30/08/2019
Data ur. | 29/09/1999 |
Wiek | 17 lat |
Wzrost | 1m78 |
Waga | 61 kg |
Odszedł : 27/01/2020
Data ur. | 26/02/1999 |
Wiek | 18 lat |
Odszedł : 01/08/2017
Data ur. | 24/06/1998 |
Wiek | 19 lat |
Odszedł : 22/08/2017
Data ur. | 02/04/1999 |
Wiek | 18 lat |
Odszedł : 01/01/2019
Data ur. | 26/08/2000 |
Wiek | 16 lat |
Wzrost | 1m77 |
Odszedł : 13/07/2018
Data ur. | 26/03/1998 |
Wiek | 19 lat |
Wzrost | 1m78 |
Odszedł : 30/06/2017
Data ur. | 02/02/1998 |
Wiek | 19 lat |
Wzrost | 1m85 |
Odszedł : 28/07/2017
Data ur. | 12/03/1998 |
Wiek | 19 lat |
Napastnicy
Odszedł : 11/08/2017
Data ur. | 09/01/1998 |
Wiek | 19 lat |
Wzrost | 1m84 |
Waga | 70 kg |
Odszedł : 30/06/2017
Data ur. | 22/11/1999 |
Wiek | 17 lat |
Wzrost | 1m82 |
Odszedł : 16/01/2017
Data ur. | 07/03/1997 |
Wiek | 20 lat |
Wzrost | 1m74 |
Waga | 72 kg |
Odszedł : 30/06/2017
Data ur. | 01/03/1999 |
Wiek | 18 lat |
Wzrost | 1m88 |
Trener
Transfers: In
Zawodnicy przychodzący | |||||
30/06 | 30/06/2016 | Bismark Ngissah | Arezzo | Powrót z wypożyczenia | |
01/07 | 01/07/2016 | M. Bertagnoli | Młodzieżowiec | ||
01/07 | 01/07/2016 | Nicola Danieli | |||
01/07 | 01/07/2016 | Nikola Dukic | |||
01/07 | 01/07/2016 | M. Franchini | |||
01/07 | 01/07/2016 | Thomas Gkaras | Padova U-19 | Powrót z wypożyczenia | |
01/07 | 01/07/2016 | Edoardo Merci | |||
01/07 | 01/07/2016 | Filippo Pavoni | |||
01/07 | 01/07/2016 | Cesare Pogliano | |||
01/07 | 01/07/2016 | Mohamed Rabbas | |||
06/07 | 06/07/2016 | Federico Alonzi | Nuorese | ||
21/08 | 21/08/2016 | Thadée Kaleba | Lyon U-19 | ||
31/08 | 31/08/2016 | A. Carminati | |||
01/09 | 01/09/2016 | Carrasco | |||
05/01 | 05/01/2017 | Lorenzo Sarini | |||
27/01 | 27/01/2017 | Delio Palmieri | |||
Zawodnicy wypożyczeni do klubu | |||||
01/07 | 01/07/2016 | Mike Kenny Ebui | Inter U-19 | Wypożyczenie | |
09/07 | 09/07/2016 | Andrea Isufaj | Arezzo | Wypożyczenie | |
12/01 | 12/01/2017 | Daniele Pozzoni | Grumellese | Wypożyczenie |
Transfers: Out
Zawodnicy odchodzący | |||||
02/07 | 02/07/2016 | Thomas Gkaras | Cesena | ||
01/08 | 01/08/2016 | Drilon Cenaj | Salernitana | Wolny Transfer | |
04/08 | 04/08/2016 | T. Cazzaniga | AC Monza | ||
30/08 | 30/08/2016 | Raul Oprut | Genoa U-20 | ||
16/01 | 16/01/2017 | J. F. Miranda | Cucuta | ||
Zawodnicy wypożyczeni z klubu | |||||
01/07 | 01/07/2016 | P. Bertasini | Adriese | Wypożyczenie | |
01/07 | 01/07/2016 | Matteo Gallo | Grumellese | Wypożyczenie | |
27/07 | 27/07/2016 | Federico Alonzi | Santarcangelo | Wypożyczenie | |
03/08 | 03/08/2016 | Davide Mansi | Paganese | Wypożyczenie | |
09/01 | 09/01/2017 | Lorenzo Sarini | Romagna | Wypożyczenie |
Komentarze