South Coast Wolves FC 2013/2014
Roster South Coast Wolves FC 2013/2014
Bek
tersisa : 11/11/2014
B.date | 03/01/1986 |
Usia | 28 tahun |
Tinggi Badan | 1m89 |
Berat Badan | 86 kg |
Gelandang
tersisa : 01/01/2020
B.date | 06/06/1980 |
Usia | 34 tahun |
tersisa : 27/01/2014
B.date | 01/02/1985 |
Usia | 29 tahun |
Tinggi Badan | 1m77 |
tersisa : 04/06/2015
B.date | 26/11/1980 |
Usia | 33 tahun |
Tinggi Badan | 1m84 |
Berat Badan | 80 kg |
Penyerang
tersisa : 01/01/2014
B.date | 05/03/1975 |
Usia | 39 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Berat Badan | 80 kg |
tersisa : 01/01/2014
B.date | 27/12/1994 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m86 |
Berat Badan | 72 kg |
tersisa : 01/12/2013
B.date | 02/09/1990 |
Usia | 23 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Manajer
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
20/05 | 20/05/2013 | Steve Hayes | United Sikkim | ||
01/04 | 01/04/2014 | Nahuel Arrarte | Marconi | ||
Anggota staf Bergabung | |||||
01/04 | 01/04/2014 | Nahuel Arrarte | Marconi | manager |
Transfer keluar
playersout | |||||
01/12 | 01/12/2013 | Ricky Zucco | Unknown | ||
01/01 | 01/01/2014 | Joshua Bingham | CC Mariners | ||
27/01 | 27/01/2014 | Steve Hayes | BC Rangers | ||
Pemain Pensiun | |||||
01/01 | 01/01/2014 | Sasho Petrovski | Retired |
Komentar